BogenomKøbenhavnerne_1936-37
b o g e n
om k ø b e n h a v n e r n e
241
H. Dorph-Petersen. Student 1891; 1891— 96 Landbrug; Sekondløjtn. 1894; Landbrugskand. 1898; s. Aar Sekretær v. Statens Planteudvalg; cand. phil. 1899; studeret P lantefysiologi v. U ni versitetet i Kbhvn. og Jena; siden 1903 D irektør for Statsfrøkontrollen i Kbhvn.; Præ sident f. Den internat. Frøkontrol-A ssociation fra 1924. Adr.: Thorvaldsensvej 57. V.
Dohn, Henry, Underdirektør, cand. polyt.; f. 11. Aug. 1886 i Køge; S. af Manufakturhandler A. Dohn; g. 28. Juni 1912 m. H elene Smith. Student 1904; cand. polyt. 1910; fra 1911 ans. v. A/S De danske Sukkerfabrikker; 1935 Underdir. Adr.: Stockholm sgade 37. 0 .
Drachmann, Povl, Redaktør, Forf.; f. 30. Juni 1887 i Kbhvn.; Søn af D igteren Holger Drach mann; g. m. Aase Borring-Petersen. Student 1905; cand. polit. 1911; Sekretær i Arbejdsgiver foreningen 1911— 13; Redaktør af T idsskrift f. Industri fra 1914. R. p. p. Adr.: Carl Baggers Allé 1. Charl. Dragsted, Aage, Juveler; f. 24. Febr. 1886 i Kbhvn.; Søn af Hofjuvelér, Oldermand Frantz Dragsted; g. 29. Juni 1910 m. Annie Svendsen. Student 1904; derefter udd. i Firmaet; senere Ophold i Berlin, London og Paris i 3 Aar; sær lig studeret Stene; Elev af Neafless Corsini i Paris. Adr.: C. V. E. Ivnuthsvej 4. Hell. Dram insky, Paul, Ingeniør, cand. polyt.; f. 6. Maj 1901 i Kbhvn.; S. af Dr. phil. O. D ram in sky; g. 19. Marts 1926 m. Gudrun Schønweller. Student 1919; cand. polyt. 1924; fra 1924 ans. v. K. T. A. S. Adr.: Fabricius Allé 8. Klampenborg.
Donde, E li, Kapelm ester; f. 12. Jan. 1911 i Kbhvn.; S. af Skræderm . Bernh. Donde; g. 1. Juni 1934 m. E lse W alsøe. Udd. hos kgl. Kapelm. B o rup og kgl. Kapelm . F ini Henriques; derefter Virksomhed som Kapelm ester ved Hornbæk Ba dehotel, »Lorry«, »Royal«, Aarhus, Hotel »Borg«, R eykjavik, Island. Adr.: A llégade 24 B. F. Donnerup-Andersen, Jean , Direktør; f. 13. Jan. 1899 i Aarhus; Søn af Drejermester P. An dersen; g. 20. April 1923 m. Inger Margrethe Andersen. Købmandslære; derefter Ophold i Rusland; B ogholder i Købmandscentr., Aarhus; Fuldm. i Nord. Frøkontor, Kbhvn.; indtraadte i 1927 i V illadsens Fabrikker som Leder af den svenske Afd. i Malmø; indtraadte 1934 i Hoved firmaet som D irektør. Adr.: Strandvejen 385. Klampenb.
Drescher, Helge, Direktør; f. 11. Maj 1908 i Aarhus; S. af Konsul M. P. Drescher; g. 23. Juni 1935 m. Helga N issen. Handelsm . Udd.; 1927— 28 paa Handelshøjskole; 1929—33 ans. i Stevedore Comp., Aarhus; 1933 ans. i Fotorama; fra 1935 Direktør i A/S Fotoram a Filmbureau. Adr.: Nygade 3. K.
paa Barfredshøj; S. af Godsejer, senere Direktør
Bogen om Københavnerne.
16
Made with FlippingBook