A a rg a n g
1861—1862
L ø b e -N r.
142—145
Dec. 1857 og + 29. Nov. 1916 i Kbh., D. af Jern
støber Jens Frederik Frantz M. og Anna Dorthea
Schou.
Sønner: N. S. Steenberg (957) og N. M. Steen-
berg (2625), Svigersøn: O. Conrau (595), Søster
søn: E. Petri (642), Svogre: S. L. Schønheyder
(140), H. C. U. Holten (205) og N. U. Holten (235).
Nekrolog*: Ing. 1915 pag. 91. Biografi*: Ing.
1910 pag. 91.
142. STORCH, Mathias VILHELM Samuel. F. 21.
Juli 1837 i Køng pr. Assens, S. af Sognepræst
i Køng, Konsistorialraad Christian S. og Karen
Mathilde Qøtzsche.
1856 Eksaminand, Jan. 1861 Kandidat AN. 6,96
(87,o), t 1. Aug. 1918 paa Fr.berg.
1862 Sekondløjtn. i Artill. 1862.—64 Kemiker v.
Kryolith-Sodafabriken »Øresund«, Kbh. 1864 del
tog i den anden slesv. Krig som Skansekomman
dør v. Dannevirke og D ybbøl, blev 18. Apr.
Krigsfange. 1. Sept. 1865—30. Juni 1882 Assist.
i V. Steins anal.-kern. Laboratorium, Kbh., som
til 1867 hed Qroth & Ørsteds Lab. 1879 Kern.
Medarbejder v. de af Docent Fjord for Staten
ledede Forsøg paa M ejerivæsenets Omraade. 1.
Juni 1882— 1. Aug. (Afsked bevilget fra 31. Okt.)
1918 Forstander for den kern. Afd. af Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for
landøkonomiske Forsøg, fra 29. Apr. 1892 som
Professor v. Skolen; var 2. Maj 1900— 31. Aug.
1901 konst. Forstander for Forsøgsvirksomheden
v. Skolen. 8. Maj 1899— 1. Aug. 1918 haft Le
delsen af Kontrollen med den v. Lov af 26. Marts
1898 paabudte Opvarmning af Mælk og Kærne
mælk fra M ejerierne til Kreaturføde. 1912— 1.
Aug. 1918 Medl. af Statens Planteavlsudvalg,
valgt af Landbohøjskolen.
Har bl. a. udgivet:
Smørundersøgelser til
Belysn. af Forsk, mellém Smør, kærnet af sød
og af sur Fløde (1875), Undersøgelser over Ost-
ning af Komælk (1878), M ikroskop, og kern.
Unders, over Smørdannelsen v. Kærningen (1883),
Kern. Unders, af Mælk fra Køer med Yver-
tuberkulose (1885), Unders, over Mælkens Om
dannelse v. Yvertuberkulose (1889), Unders, over
Flødens Syrning (1890), Unders, over Konsi
stensfejl hos Smørret samt over Mælkekugler
nes Bygning (1896). En kern. Prøve til at afgøre,
om Mælk og Fløde har været opvarm et til mindst
80° C. eller ikke (1898), Den kern. Analyse af
Foderstoffer og dens. Forhold til Fodringsforsø
gene (1905), Docent N. J. Fjords Liv og Virk
somhed (1891).
1887 Æ resm edlem af Oldsagsselskabet »Hid
islenzka fornleifafélag« i Reykjavik. 1888 Medl.
af Mælkeriudvalget v. den nordiske Industri-,
Kunst- og Landbrugsudstilling i Kbh. 20. Marts
1899 Udenlandsk Medl. af »Kungl. Svenska Landt-
bruks Akademien«.
15. Nov. 1888 R*, 8. Apr. 1898 DM., 27. Dec.
1900 (S. V. 2.), 28. Apr. 1908 K2. 1916 tysk
Røde Kors Medaille af 3. Kl.
31.
Maj 1883 i Frederiksberg Kirke g. m. Petra
Christine Bang, f. 16. Maj 1856 i Akkerup ved
Assens, D. af Sognepræst i Haarby Lauritz Pe
ter B. og Sara Christine Qøtzsche.
Fætter og Svoger til N. Bang (273).
143. SVENDSEN, PETER. F. 21. Maj 1838 i Rørtang
pr. Snekkersten, S. af Qaardejer i Rørtang Sven
Nielsen, Keldsbjerggaard, og Ane Margrethe Pe-
dersdatter.
1855 Eksaminand, Jan. 1861 Kandidat AN. 6,oo
(75,o), f 17. Aug. 1913 i Charlottenlund.
1858 Vikar, 1. Okt. 1862 Timelærer og 1. Aug.
1863—31. Aug. 1889 fast ansat Lærer v. Kbh.s
Almueskoler. 1. Febr. 1862— 23. Okt. 1867 Se
kondløjtn. i Artilleriets Krigsreserve. 1873—31.
Okt. 1888 Forklarer v. Industriforeningens Fore
visninger, Kbh.
1. Okt. 1890—31. Okt. 1905
Godsforvalter paa Kærup v. Ringsted.
4.
Dec. 1890—Febr. 1906 Bestyrer af »De foren.
Kommuners Alderdom sforsørgelseskasse i Ben
løse Sogn«. 1. Marts 1891— 31. Dec. 1899 Værge
for Benløse Kirke. 1. Okt. 1892— 30. Sept. 1898
Formand for Vandsynsmændene og 1. Jan. 1895
—31. Dec. 1897 Medl. af Skolekommissionen i
Benløse Sogn. 28. Apr. 1894— 25. Febr. 1900 Næst
formand og 15. Apr. 1904— 18. Febr. 1906 Form.
i Benløse Sogns Sygekasse.
29.
Sept. 1905 Patent: Maskine til Vaskning og
Skylning af Tøj o. desl.
26. Maj 1892 Kaptajnspatent.
23. Juni 1868 g. m. Marie Christine Møller,
f. 25. Apr. 1839 i Ringe, Fyen, + 24. Apr. 1902
paa Kærup, D. af Amtsvejpikør Christopher M.
og Ane Kirstine Christensdatter.
144. BING, FREDERIK M oritz. F. 31. Dec. 1839 i
Kbh., S. af Fabrikejer M eyer Herman B. og Eva
Simonsen.
,
1856 Eksaminand,
Jan. 1862 Kandidat AN.
6,82
(81,5). f 27. Marts
1912 paa Fr.berg.
1862—65 gav Undervisning. 1865—70 Stentøjs
fabrikant i Kbh. 1870—31. Marts 1911 Medl. af
Best. for Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstal
ten af 1871 (fra 1. Apr. 1893 kaldet Statsanstal
ten for Livsforsikring), fra 14. Marts 1908 som
Formand; ved Afskeden dog tilladt fremdeles at
fungere som Formand for Bestyrelsen, i hvilken
han efter kgl. Resol. af 15. Maj 1911 atter ind
træder i den vedProfessor, Dr. jur. & polit.
Scharlings Død ledigblevne Plads.
1872— 1912 Medl. af Bankraadet i »Dansk Ar
bejderbank«, Kbh., fra 1905 Bankraadets For
mand. 1884— 1900 Medl. af Repræsentantskabet
for det mosaiske Troessamfund i Kbh. 1874— 1912
Medl. af Best. for Aktieselskabet til Opførelse
af Boliger for Arbejderklassen.
Sammen m. Prof. Jul. Petersen skrevet »Stats
økonomiens Grundsætninger«; endvidere skrevet
diverse Afhandlinger i Matem. Tidsskrift.
23. Sept. 1889 R*, 24. Dec. 95 DM, 1901 (S. V. 22).
Ugift. Broders Dattersøn: O. J. M eyer (1420).
145. HVIID, Rasmus Peter REINHOLD. F. 20. Jan.
1838 i Maribo, S. af Stiftsrevisor, Kammerraad
Hans Christensen H., Idasminde v. Maribo, og
Charlotte Susanne Dons.
1856 Student, Herlufsh. 5,77, 1857 cand. phil.
7,ss, 1857 Eksaminand, Jan. 1862 Kandidat I. 5,9»
(73,7). f 5. Juni 1915 i Kbh.
1863 Assist. hos Vandbygningsdirektøren for
Hertugdømmet Slesvig, Kammerraad G rove (10a)
i Husum. 1865—70 ved Jernbaneanlæg i Rusland
(Rjæsan—Koglow, Orel—W itebsk, St. Petersborg
— Baltisch Port m. fl.). 1870—74 Ejer af Fæ-
drenegaarden Idasminde. Ledede som Ingeniør
forsk. Foretagender samt deltog 1872— 74 i Pro
jekteringen og Bygningen af den Lolland-Falster-
ske Jernbane. 1. Juli 1874— 30. Juni 1909 Bane
ingeniør og 17. Juni 1909—5. Juni 1915 Revisor
v. det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab. 1. Jan.
1891—5. Juni 1915 tillige tekn. Baneing. for den
østsjæll. Jernbane.
20. Sept. 1873— 1910 Landvæsenskommissær i
Maribo Amtsraadsdistrikt.
27. Dec. 1894 R*. 19. Juni 1909 DM.
41