203
Morten Knudsen,
Raadmand og B y
skriver i Helsingør,
med Bestalling af
8 Jan. 1612
Villom Carron,
Bor
ger i Helsingør
1),
Philip Dittenhammer,
tidligere Rytterpro-
fos, Foged paa
Kronborg,
Claus Rytter
Hans Ribolt
n. Boldmester.
Nicolaus Duclos
Johan Dajon
o. Kammerskriver.
Henrik Møller
Johan Thomassen
p. Skibsbygmester.
David Balfour
og atter
James (Johan) Rub
bens ,
med Bestal
ling af 12 Marts
1642
Ansat.
Afgaaet.
14 Marts 1610 f 29 Aug. 1620
9 Apr. 1615 [24 Oct. 1619]
[3 Febr. 1630]
3 Juli 1633
20 Maj 16469)
[3 Oct. 1640]
[7 Jan. 1640]
2 Maj 1617
14 Nov. 1624
[2 Maj 1624]
17 Nov. 1632
1 Maj 1641
1 Maj 16418)
8
Aug. 16014)
20 Oct. 1607
[14 Juni 1602]
30 Juli 1641 [10 Maj 1645]
0 Forekommer mange Aar tidligere som Hattestafferer og Fjeder
mager.
2) Efter Rentekammerets Bestallingsprotokol I , 113.
3) Blev Tolder for Kjøbenhavn efter Jonas Heinemark.
4)
Da Skibet Argo blev færdigt.